Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Formål | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 27, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-11 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: Rikke Friis Ingø, Stine Friis, Hanne Friis (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Navne: MIMAG ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Reelle ejere: Hanne Friis (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Stiftere: Stine Friis, Rikke Friis Ingø, Hanne Friis (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-07 fjernes Direktion: Willy Jespersen Friis (direktion) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Rikke Friis Ingø (direktør) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og formidling af fast ejendom og pantebreve samt at drive konsulent og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2013-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2013-05-25 tilføjes Vedtægter: 2013-05-25 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 27, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Direktion: Willy Jespersen Friis (direktion) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-11 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Legale ejere: Rikke Friis Ingø, Stine Friis, Hanne Friis (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Navne: MIMAG ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Reelle ejere: Hanne Friis (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-11 tilføjes Stiftere: Stine Friis, Rikke Friis Ingø, Hanne Friis (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)