Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2009-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WMH Holding ApS. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2024-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-19 tilføjes Vedtægter: 2024-02-19 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: 3480asminderod@gmail.com (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: mlh@aogk.dk (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asminderødhave 35, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannevang 331, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannevang 331, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mlh@aogk.dk (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2015-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsro 126, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2011-01-05 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-05 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelmsro 126, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2009-10-09 tilføjes Direktion: Morten Lenschau Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2009-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Legale ejere: Morten Lenschau Hansen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2009-10-09 tilføjes Navne: LENSCHAU HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-15)
Den 2009-10-09 tilføjes Reelle ejere: Morten Lenschau Hansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2009-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-10-09 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Stiftere: Morten Lenschau Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Vedtægter: 2009-10-09 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2009-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-15)
Den 2009-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)