Sektion (alle) | |||||||
Formål | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Binavne | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle forsikringer, samt al virksomhed som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-21 tilføjes Vedtægter: 2024-06-21 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 tilføjes Hjemmeside: www.tphspecialty.dk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas.harrild@tphspecialty.dk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Binavne: RSG Denmark A/S, Ryan Specialty Transactional Risks International A/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 tilføjes Legale ejere: Thomas Piontek Harrild, THOMAS HARRILD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: Ryan Specialty Holdings International Limited, Thomas Piontek Harrild (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 tilføjes Navne: TPH Specialty ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 fjernes Navne: Ryan Specialty Denmark A/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 tilføjes Reelle ejere: Thomas Piontek Harrild (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 tilføjes Vedtægter: 2023-12-08 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Piontek Harrild (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Binavne: Ryan Specialty Transactional Risks International A/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-01-22 fjernes Binavne: Power Energy Risk EEA A/S, PERse EEA A/S (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-08-10 tilføjes Navne: Ryan Specialty Denmark A/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-08-09 fjernes Navne: Ryan Specialty Group Denmark A/S (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 tilføjes Vedtægter: 2022-08-10 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-22 fjernes Reelle ejere: Patrick George Ryan, Shirley Ann Ryan (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Sverker Edström (formand) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-01 fjernes Bestyrelse: Peter Joseph McKenna (formand) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-10-31 fjernes Bestyrelse: Gunnar Sverker Edström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-12 tilføjes Binavne: Power Energy Risk EEA A/S, PERse EEA A/S (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-08-11 tilføjes Vedtægter: 2020-08-11 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2019-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 4, st., 1472 København K (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-21 tilføjes Binavne: RSG Denmark A/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Patrick George Ryan, Shirley Ann Ryan (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Joseph McKenna (formand) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Carl Lee Bach III (formand) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Ryan Specialty Holdings International Limited (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Navigators Holdings (UK) Ltd. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Navne: Ryan Specialty Group Denmark A/S (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-12-30 fjernes Navne: NAVIGATORS A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Vedtægter: 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Carl Lee Bach III (formand) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Bestyrelse: Carl Lee Bach III (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Bestyrelse: Printhan Sothinathan (formand) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-12-31 fjernes Bestyrelse: Paul Vladimir Hennessy (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-30 fjernes Bestyrelse: Printhan Sothinathan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-13 tilføjes Bestyrelse: Printhan Sothinathan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-13 fjernes Bestyrelse: Richard Paxton Bardwell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-10-27 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 4, st., 1472 København K (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2013-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2009-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2009-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Bestyrelse: Richard Paxton Bardwell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 fjernes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Thomas Piontek Harrild (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle forsikringer, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: NAVIGATORS A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2009-10-01 tilføjes Vedtægter: 2009-10-01 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2009-09-30 fjernes Navne: KR 530 A/S (offentliggjort 2009-09-30)
Den 2009-09-29 tilføjes Navne: KR 530 A/S (offentliggjort 2009-09-30)
Den 2009-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-29 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-29 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Legale ejere: Navigators Holdings (UK) Ltd. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2009-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2009-09-29 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)