Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Guldberg | 17.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steen Albrechtsen | 27.08.2021 | formand |
Lars Peter Fetterlein | 26.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oscar Monberg | 25.08.2021 | 17.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steen Albrechtsen | 27.05.2021 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Monberg | 21.01.2020 | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kühl Hasager | 09.04.2019 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Joakim Nikolaj Eiberg Lilholt | 09.02.2018 | 08.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Jæger | 26.01.2018 | 01.10.2019 | formand |
Jacob Erik Thaning | 25.11.2015 | 30.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Poul Hvilsted | 25.11.2015 | 26.01.2018 | formand |
Mads Melsen Kronborg | 26.08.2009 | 25.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Erik Thaning | 26.08.2009 | 24.11.2015 | formand |