Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Sneholm Nørgaard Jensen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Sneholm Nørgaard Jensen | 01.08.2024 | Troldmands Allé 55, 2680 Solrød Strand |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Børnekonsulatet ApS | 44816466 | NORMAL | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Pensionsmægler JS | 32404235 | Aktiv | Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (662200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.07.2012 | 15,68 (km) | Rundforbivej 203, 2850 Nærum | Julius Valentiners Vej 11, 2000 Frederiksberg |
29.03.2013 | 4,28 (km) | Julius Valentiners Vej 11, 2000 Frederiksberg | Vesterbrogade 128B, 1620 København V |
09.09.2013 | 16,23 (km) | Vesterbrogade 128B, 1620 København V | Rundforbivej 203, 2850 Nærum |
01.02.2015 | 0,00 (km) | Rundforbivej 203, 2850 Nærum | Rundforbivej 203, 2850 Nærum |
31.10.2020 | 55,24 (km) | Rundforbivej 203, 2850 Nærum | Søndre Molevej 8S, 4600 Køge |
21.08.2024 | 11,16 (km) | Søndre Molevej 8S, 4600 Køge | Troldmands Allé 55, 2680 Solrød Strand |
Pensionsmægler JS. |
Sidst opdateret den 22.08.2024 og angivet som gældende fra 21.08.2024 (37 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pension Slaegtsgaarden | 39297477 |
PENSIONS MANAGEMENT A/S | 35855440 |
Pensionsmaster | 44020475 |
Pensionsmægler Henrik Meldgaard | 42944645 |
Pensionsmægler Jan Olsen | 43338234 |
Pensionsmægler Mette Ryberg | 40397639 |
Pensionsmægler og partner Brian Hansen/Honestus pension | 40374361 |
Pensionsmæglervirksomheden Peter Grejbe Buhl | 43999176 |
Pensionsmæglervirksomhed v/MMJ | 43893238 |
pensionsmøder. | 40398929 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Sneholm Nørgaard Jensen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Sneholm Nørgaard Jensen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |