Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 48, 2. th., 1721 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-07 fjernes Direktion: Thomas Nikolaj Sibbern (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-07 fjernes Navne: T.N.S HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Revisor: KC Hein Consult ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Stiftere: Thomas Nikolaj Sibbern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 tilføjes Revisor: KC Hein Consult ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 fjernes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 48, 2. th., 1721 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Direktion: Thomas Nikolaj Sibbern (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Navne: T.N.S HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Stiftere: Thomas Nikolaj Sibbern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Vedtægter: 2009-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)