Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 8410 Rønde (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2014-01-24 fjernes Direktion: Poul Erik Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2014-01-24 fjernes Navne: POUL ERIK LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2014-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Stiftere: Poul Erik Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2009-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 8410 Rønde (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2009-07-18 tilføjes Direktion: Poul Erik Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved besiddelse af aktier og anparter i andre selskaber samt dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2009-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Navne: POUL ERIK LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2009-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Stiftere: Poul Erik Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Vedtægter: 2009-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2009-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)