Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 48, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Direktion: Solfinn Danielsen (direktion) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-22 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@rodder.dk (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Legale ejere: Solfinn Danielsen, Esben Grundtvig (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Navne: RØDDER MED MERE ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Stiftere: Solfinn Danielsen, Martin Marko Hansen, Esben Grundtvig (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-03-07 tilføjes Navne: RØDDER MED MERE ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-03-06 fjernes Navne: RØDDER & VIN ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-02-28 tilføjes Legale ejere: Solfinn Danielsen, Esben Grundtvig (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Martin Marko Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 48, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Direktion: Martin Marko Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er catering, events, madarrangementer og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-22 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rodder.dk (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Navne: RØDDER & VIN ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Stiftere: Solfinn Danielsen, Martin Marko Hansen, Esben Grundtvig (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af deriktionen i forening (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Vedtægter: 2012-10-22 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)