Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-21 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterkærsvej 67, 9670 Løgstør (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterkærsvej 67, 9670 Løgstør (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 tilføjes Direktion: Sara Valsted Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 fjernes Direktion: Torben Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 tilføjes Navne: SK Sikring ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Navne: Safeground ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 tilføjes Vedtægter: 2024-01-24 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: tj@r4y.dk (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Sara Valsted Knudsen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: SVK GROUP ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sara Valsted Knudsen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Torben Jensen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-11 tilføjes Vedtægter: 2023-07-11 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterkærsvej 67, 9670 Løgstør (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2021-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 48, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-18 tilføjes Navne: Safeground ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2020-08-17 fjernes Navne: R4Y Invest ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-07-11 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 48, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2019-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-08 tilføjes Direktion: Torben Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2019-07-08 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokbrohedevej 33, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 fjernes Direktion: Torben Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-20 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: tj@r4y.dk (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i selskaber, ejendomme samt værdigpapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: R4Y Invest ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2018-05-14 fjernes Navne: 4RECON ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-05-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-11-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokbrohedevej 33, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2013-06-27 tilføjes Direktion: Torben Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af overvågningsudstyr og jagtudstyr, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2013-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Legale ejere: SVK GROUP ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Navne: 4RECON ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2013-06-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Jensen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2013-06-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Stiftere: Torben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2013-06-27 tilføjes Vedtægter: 2013-06-27 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-28)
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-12-30)