Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bendt Mortensen | 30.09.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Lykke | 04.12.2013 | 30.09.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Lund | 15.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Høgh Kristensen | 15.03.2016 | formand |
Erling Højsgaard | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Høgh Kristensen | 21.05.2014 | 14.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Lund | 21.05.2014 | 14.03.2016 | formand |
Kristian Reinholt Hansen | 04.12.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lykke | 04.12.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bo Helligsøe | 04.12.2013 | 21.05.2014 | formand |