Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Navne: Herfølge Svømmehal ApS (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Vedtægter: 2022-10-01 (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-09-30 fjernes Navne: KSK FACILITY ApS (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-06-12 tilføjes Bestyrelse: Heidi Deleuran (formand) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-12 fjernes Bestyrelse: Anders Agerbo Jensen (formand) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Morten Krogh Brønnicke (næstformand) (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Krogh Brønnicke (næstformand) (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lotte@ksk.dk (offentliggjort 2011-10-10)
Den 2011-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scheelsvej 2, 4681 Herfølge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-10 tilføjes Direktion: Lars Warm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af lokaler og faciliteter til brug for svømmeidrætten og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2011-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Legale ejere: KØGE SVØMMEKLUB (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2011-02-10 tilføjes Navne: KSK FACILITY ApS (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2011-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Stiftere: Lars Warm, Henrik Ødegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Vedtægter: 2011-02-10 (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2011-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-11)
Den 2011-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)