Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alex Ramskov Johannsen | 01.08.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malte Gormsen | 08.02.2011 | 07.11.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Sønderby | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Roy Bruhn-Petersen | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ramskov Raben | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Christiansen | 30.04.2019 | formand |
Alex Ramskov Johannsen | 07.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malte Gormsen | 10.01.2024 | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Malte Gormsen | 30.04.2019 | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Sønderby | 07.11.2016 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ramskov Raben | 07.11.2016 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Malte Gormsen | 07.11.2016 | 29.04.2019 | formand |