Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Otto Nielsen | 01.08.2022 | 08.02.2023 | adm. dir |
Henning Balle | 01.06.2015 | 31.07.2022 | adm. dir |
Freddy Christensen | 12.04.1869 | 31.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Christiansen | 01.11.2021 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Glud Viig | 01.11.2021 | 08.02.2023 | næstformand |
Sussie Glud Viig | 25.08.2020 | 31.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Thiesen | 03.04.2018 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Kjeldsen | 30.03.2017 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Valbjørn | 30.03.2017 | 08.02.2023 | formand |
Kirsten Rabjerg Nielsen | 30.03.2017 | 25.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mads Olsen Lindquist | 30.03.2017 | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sven Sørensen | 31.03.2016 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christiansen | 31.03.2016 | 31.10.2021 | næstformand |
Susanne Veie Svenningsen | 31.03.2016 | 30.03.2017 | formand |
Gedske Terese Vind | 26.03.2015 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Valbjørn | 26.03.2015 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Møller | 28.03.2014 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Veie Svenningsen | 28.03.2014 | 30.03.2016 | næstformand |
Else Marie Olldag | 28.03.2014 | 26.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Tage Møller | 21.03.2013 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christiansen | 01.04.2007 | 30.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Eva Margrethe Nielsen | 01.04.2007 | 28.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Silkjær Nielsen | 29.03.2007 | 31.03.2016 | formand |
Henning Frosch | 30.03.2006 | 26.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Jensen | 01.04.2003 | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Benny Lauridsen | 01.04.1996 | 30.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Silkjær Nielsen | 01.01.1995 | 31.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Holm Sørensen | 12.04.1869 | 31.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Anni Nejrup | 12.04.1869 | 31.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Pedersen | 12.04.1869 | 31.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henning Valdemar Pedersen | 12.04.1869 | 31.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kastberg | 12.04.1869 | 25.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Tage Evald Jensen | 12.04.1869 | 31.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Lauridsen | 12.04.1869 | 02.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Berg | 12.04.1869 | 27.04.1990 | bestyrelsesmedlem |