Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Interessenter: Ole Pagh Sperling, Lars Heilesen, Jens Ole Nielsen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: 3RKØBENHAVN I/S (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2014-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 45, 2., 1165 København K (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 45, 2., 1165 København K (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2009-06-15 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-06-15 tilføjes Interessenter: Ole Pagh Sperling, Lars Heilesen, Jens Ole Nielsen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-06-15 tilføjes Navne: 3RKØBENHAVN I/S (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-04-01)