Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2009-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: TERMECON A/S. (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhovedvej 11, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Direktion: Mogens Vilfred Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-07 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Legale ejere: Mogens Vilfred Rasmussen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Navne: TERMECON HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Mogens Vilfred Rasmussen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Stiftere: Mogens Vilfred Rasmussen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: DAMGAARD & ENEVOLDSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Revisor: DAMGAARD & ENEVOLDSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhovedvej 11, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2011-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sleipnersvej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sleipnersvej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Direktion: Mogens Vilfred Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-07 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Legale ejere: Mogens Vilfred Rasmussen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Navne: TERMECON HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Reelle ejere: Mogens Vilfred Rasmussen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2009-05-07 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Stiftere: Mogens Vilfred Rasmussen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Vedtægter: 2009-05-07 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2009-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-22)