Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervænget 79, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Overgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Direktion: Henrik Overgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Navne: SLOT OVERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Stiftere: Henrik Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervænget 79, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Bestyrelse: Henrik Overgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Direktion: Henrik Overgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapital i andre selskaber (holdingselskab). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Navne: SLOT OVERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Stiftere: Henrik Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Vedtægter: 2009-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)