Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Andersen | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bonfils | 16.09.2009 | 20.02.2015 | direktør |
Mads Rosenberg Boye Petersen | 13.03.2009 | 01.10.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Lewis Filanowski | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Rosenberg Boye Petersen | 01.12.2022 | formand |
Gianni Vincenzo Del Signore | 19.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Lewis Filanowski | 15.12.2021 | 30.11.2022 | formand |
Mark Lewis Filanowski | 19.05.2017 | 14.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Edward Coll | 04.04.2013 | 14.12.2021 | formand |
Carl Claus Bøggild | 04.04.2013 | 19.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anthony Laura | 16.09.2009 | 19.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Rosenberg Boye Petersen | 13.03.2009 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bonfils | 13.03.2009 | 19.05.2015 | bestyrelsesmedlem |