Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1., 1051 København K (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-16 fjernes Navne: PAI PARTNERS ApS (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Stiftere: PAI PARTNERS SAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Direktion: Ragnar Hellenius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-04 tilføjes Direktion: Ragnar Hellenius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-04 fjernes Direktion: Ulf Lennart Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1., 1051 København K (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2009-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2009-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Direktion: Ulf Lennart Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Formål: 3.1. Selskabets formål er at yde rådgivning til tredjemand om de pågældendes aktie- eller anpartsbesiddelser i andre selskaber, dog ikke juridisk rådgivning eller skatterådgivning. 3.2. Selskabet skal være berettiget til at foretage enhver handling eller skridt, som direkte eller indirekte er egnet il at fremme det under punkt 3.1 nævnte formål. 3.2. Selskabet skal være berettiget til at etablere filialer, og til at købe eller deltage i andre selskaber, der driver virksomhed svarende til selskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Navne: PAI PARTNERS ApS (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2009-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Stiftere: PAI PARTNERS SAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Vedtægter: 2009-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2009-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)