Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: P. WINTHER JESPERSEN A/S. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2013-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2018-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: VILLY JØNSSON A/S. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VILLY JØNSSON A/S. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-05-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærbakken 1, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærbakken 1, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@privat.dk (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-27 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-07 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-05-07 fjernes Revisor: COO REVISION V/CLAUS B OVERGAARD OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærbakken 1, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2009-03-01 tilføjes Direktion: Michael Reinhold Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive entreprenørvirksomhed, investering i og drift af udlejningsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Legale ejere: Michael Reinhold Hansen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2009-03-01 tilføjes Navne: SPORON HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-03-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Reinhold Hansen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2009-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-01 tilføjes Revisor: COO REVISION V/CLAUS B OVERGAARD OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Stiftere: Michael Reinhold Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Vedtægter: 2009-03-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)