Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Realskolevej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2009-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELIZA ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Realskolevej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-30 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Realskolevej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2009-02-27 tilføjes Direktion: Bettina Agervig Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt derigennem eje anparter og aktier i datterselskaber og lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Legale ejere: Bettina Agervig Hansen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Navne: AGERVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-02-27 tilføjes Reelle ejere: Bettina Agervig Hansen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2009-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2009-02-27 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2009-02-27 tilføjes Stiftere: Bettina Agervig Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Vedtægter: 2009-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)