Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Investeringsselskabet af 12. juni 2017 ApS. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Hagi Vertical Windpower ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 218, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-18 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Legale ejere: Benny Ib Johansen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Navne: NORSVEDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Reelle ejere: Benny Ib Johansen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Stiftere: Pernille Fogh, Magnus Fogh Ginnerup (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Benny Ib Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 218, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2011-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 1 c., 8444 Balle (offentliggjort 2011-08-31)
Den 2011-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 1 c., 8444 Balle (offentliggjort 2011-08-31)
Den 2011-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Fredskoven 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2011-02-12)
Den 2011-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fredskoven 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2011-02-12)
Den 2011-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderdalen 24, 5260 Odense S (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2011-02-10 tilføjes Direktion: Benny Ib Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2011-02-10 fjernes Direktion: Pernille Fogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2011-02-10 tilføjes Navne: NORSVEDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2011-02-09 fjernes Navne: FOGH-GINNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-19)
Den 2011-02-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2011-02-10 tilføjes Vedtægter: 2011-02-10 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2011-01-03 tilføjes Legale ejere: Benny Ib Johansen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Reelle ejere: Benny Ib Johansen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2010-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderdalen 24, 5260 Odense S (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenbæk Torv 19, 1. 6., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbæk Torv 19, 1. 6., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-18 tilføjes Direktion: Pernille Fogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-18 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Navne: FOGH-GINNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-19)
Den 2009-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-18 tilføjes Stiftere: Pernille Fogh, Magnus Fogh Ginnerup (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)