Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 61, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Navne: EXCLUSIVE INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Stiftere: Michael Hansen, Malene Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-02 fjernes Bestyrelse: Christian Lauritsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 fjernes Direktion: Klaus Wagner Lund Snitgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 fjernes Bestyrelse: Michael Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 61, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Klaus Wagner Lund Snitgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle køb og salg af ejendomme i Danmark, samt drive administrations og udlejningsvirksomhed og hermed beslægtet og forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: EXCLUSIVE INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Stiftere: Michael Hansen, Malene Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Vedtægter: 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)