Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels W Gades Kvt 30, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Bestyrelse: Thomas Sundgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Direktion: Henrik John Andersen (direktion) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-28 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: Henrik John Andersen, Troels Rosborg Larsen, Kåre Astorp Nissum, Thomas Sundgaard Pedersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Navne: INROPA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Reelle ejere: Henrik John Andersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Stiftere: Troels Rosborg Larsen, Thomas Sundgaard Pedersen, Kåre Astorp Nissum, Henrik John Andersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 170.200,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-06 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-03-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels W Gades Kvt 30, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Sundgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Direktion: Henrik John Andersen (direktion) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab for RoboBending ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-28 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2009-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Legale ejere: Henrik John Andersen, Troels Rosborg Larsen, Kåre Astorp Nissum, Thomas Sundgaard Pedersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Navne: INROPA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik John Andersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Stiftere: Troels Rosborg Larsen, Thomas Sundgaard Pedersen, Kåre Astorp Nissum, Henrik John Andersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Vedtægter: 2009-01-28 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)