Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Falsig Laurberg | 08.03.2014 | 02.04.2016 | direktion |
Jens Kurt Møller Pedersen | 07.03.2011 | 08.03.2014 | direktion |
Lilly Nielsen | 04.12.2008 | 07.03.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Rabenhøj | 23.05.2015 | 02.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Kjeldberg Hesselager-Olesen | 10.03.2012 | 14.03.2015 | bestyrelse |
Jens Kurt Møller Pedersen | 07.03.2011 | 02.04.2016 | bestyrelse |
Erik Falsig Laurberg | 07.03.2011 | 02.04.2016 | bestyrelse |
Jan Madsbøll Morsing | 07.03.2011 | 02.04.2016 | formand |
Thyra Kirstine Grusgaard Vistisen Jensen | 31.03.2010 | 10.03.2012 | bestyrelse |
Lilly Nielsen | 31.10.2009 | 07.03.2011 | bestyrelse |
Erik Falsig Laurberg | 31.10.2009 | 31.03.2010 | bestyrelse |
Thyra Kirstine Grusgaard Vistisen Jensen | 06.01.2009 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Svend Erik Thing | 04.12.2008 | 02.04.2016 | bestyrelse |
Finn Vilhelm Nielsen Skytte | 04.12.2008 | 07.03.2011 | bestyrelse |
Connie Trap | 04.12.2008 | 07.03.2011 | formand |
Dorthe Kjeldberg Hesselager-Olesen | 04.12.2008 | 06.01.2009 | bestyrelse |
Lilly Nielsen | 04.12.2008 | 06.01.2009 | næstformand |