Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 fjernes Navne: EYE C HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Stiftere: Charlotte Breth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 fjernes Direktion: Charlotte Breth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Direktion: Charlotte Breth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Navne: EYE C HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Stiftere: Charlotte Breth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Vedtægter: 2008-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)