Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Theis Lundkvist Agerlin | 08.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Randi Linea Tønnesen | 10.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Nørregaard | 17.12.2009 | formand |
Casper Michael Møller | 22.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Birch Larsen | 04.03.2020 | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lone Vikkelsø Alskær | 17.12.2009 | 22.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Østergaard Cosmus | 22.12.2008 | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vestbjerg Petersen | 22.12.2008 | 05.11.2009 | bestyrelsesmedlem |