Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebakken 24, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-16 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: ebj@klec.dk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Legale ejere: ACCRUE INVEST ApS, JAN BERG INVEST ApS, DACAPO INVEST A/S, EBJ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Navne: JET ENGINEERING ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-05-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Reelle ejere: Jesper Klein-Petersen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Stiftere: JAN BERG INVEST ApS, EBJ HOLDING ApS, DACAPO INVEST A/S, ACCRUE INVEST ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-26 Statstidende Dekret
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-29 fjernes Direktion: Erik Bjørn Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebakken 24, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2022-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebakken 24, 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-06-11)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2020-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-14 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ebj@klec.dk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2019-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: ebj@tsm.dk (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-28 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-05-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2015-02-10 tilføjes Legale ejere: ACCRUE INVEST ApS, JAN BERG INVEST ApS, DACAPO INVEST A/S, EBJ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2015-02-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Klein-Petersen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2013-10-08 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebakken 24, 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-06-11)
Den 2008-09-16 tilføjes Direktion: Erik Bjørn Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2008-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af maskinprototyper samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-16 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ebj@tsm.dk (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2008-09-16 tilføjes Navne: JET ENGINEERING ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2008-09-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2008-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2008-09-16 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Stiftere: JAN BERG INVEST ApS, EBJ HOLDING ApS, DACAPO INVEST A/S, ACCRUE INVEST ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2008-09-16 tilføjes Vedtægter: 2008-09-16 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2008-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)