Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 3, 5., 1606 København V (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-11 fjernes Direktion: Michael Seifert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-11 fjernes Navne: SITECORE SVERIGE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Stiftere: SITECORE CORPORATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Direktion: Kim Elsass (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 3, 5., 1606 København V (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 4., 1613 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 4., 1613 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 tilføjes Direktion: Michael Seifert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Navne: SITECORE SVERIGE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Stiftere: SITECORE CORPORATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Vedtægter: 2008-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)