Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Navne: J CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Stiftere: Anni Clemensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 fjernes Direktion: Wesley Alves Damacena (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalegade 83, 7000 Fredericia (offentliggjort 2011-02-07)
Den 2011-05-01 tilføjes Direktion: Wesley Alves Damacena (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 fjernes Direktion: Jan Benedikt Munk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalegade 83, 7000 Fredericia (offentliggjort 2011-02-07)
Den 2011-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-02-04 tilføjes Direktion: Jan Benedikt Munk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 fjernes Direktion: Jan Hyldeqvist Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Færgevej 43, 7000 Fredericia (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2010-05-01 tilføjes Direktion: Jan Hyldeqvist Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 fjernes Direktion: Bjarne Poulsen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Færgevej 43, 7000 Fredericia (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2009-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-05 tilføjes Direktion: Bjarne Poulsen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-05 fjernes Direktion: Anni Clemensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Direktion: Anni Clemensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Navne: J CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Stiftere: Anni Clemensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Vedtægter: 2008-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)