Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 45, 5., 1550 København V (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 45, 5., 1550 København V (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Micael Christoffer Svensson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Jan Mattias Stenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 45, 5., 1550 København V (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 3., 1150 København K (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Academic Work Group AB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Academic Work Group AB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Johan Martin Henrik Skarborg (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 3., 1150 København K (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 3., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 3., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 45, 5., 1550 København V (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Bestyrelse: Per Magnus Wikström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Jan Mattias Stenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Stefan Daniel Magnusson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 fjernes Bestyrelse: Jan Magnus Wingmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 45, 5., 1550 København V (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1., 1610 København V (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Hjemmeside: www.academicwork.dk (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 tilføjes Direktion: Stefan Daniel Magnusson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2017-03-09 fjernes Direktion: Mats Oscar Viking Röjdmark (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Mats Oscar Viking Röjdmark (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Per Magnus Wikström (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Magnus Wingmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-01 fjernes Bestyrelse: Eva Carolina Hemmingsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-01 tilføjes Direktion: Per Magnus Wikström (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-01 fjernes Direktion: Eva Christina Möller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Direktion: Eva Christina Möller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-13 fjernes Direktion: Niklas Erik Dennerholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1., 1610 København V (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2013-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 5, 1., 1360 København K (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-18 tilføjes Bestyrelse: Eva Carolina Hemmingsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-15 tilføjes Bestyrelse: Katarina Charlotte Linder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-15 fjernes Bestyrelse: Peter Vilhelm Stareborn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Niklas Erik Dennerholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 fjernes Direktion: Anne Charlotte Widing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2011-12-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-12-01 fjernes Bestyrelse: Anne Charlotte Widing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@academicwork.dk (offentliggjort 2010-08-23)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 5, 1., 1360 København K (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Vilhelm Stareborn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-16 fjernes Bestyrelse: Per Olov Jeremias Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-12-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2008-10-27)
Den 2008-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Bestyrelse: Per Olov Jeremias Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-17 tilføjes Direktion: Anne Charlotte Widing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved rekruttering og personaleudlejning til virksomheder med særlig fokus på studerende og unge akademikere samt på anden vis skabe kontakter mellem virksomheder og studerende, samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-17 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Legale ejere: Academic Work Group AB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2008-06-17 tilføjes Navne: ACADEMIC WORK DENMARK A/S (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-06-17 tilføjes Reelle ejere: Johan Martin Henrik Skarborg, Johan Martin Henrik Skarborg (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2008-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-17 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Stiftere: Academic Work Solutions AB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Vedtægter: 2008-06-17 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)