Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brattingsborgvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Direktion: Rene Ølgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Navne: RØP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brattingsborgvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-17 tilføjes Direktion: Rene Ølgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Navne: RØP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6583 (offentliggjort 2008-08-12)
Den 2008-09-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Vedtægter: 2008-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6583 (offentliggjort 2008-08-12)
Den 2008-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)