Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-05-04 fjernes Binavne: PALLE PAGH TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 245, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Bestyrelse: Søren Damsgaard Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Ole Printz Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Navne: OLE LARSEN TRANSPORT ODENSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Stiftere: OLE LARSEN HOLDING AF 2001 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er vejtransport af gods samt spedition- og lagerhotelvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 tilføjes Vedtægter: 2008-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 245, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Damsgaard Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Binavne: PALLE PAGH TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Direktion: Ole Printz Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Navne: OLE LARSEN TRANSPORT ODENSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Stiftere: OLE LARSEN HOLDING AF 2001 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)