Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Direktion: Tomas Eilsø (direktør) (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-02-28 tilføjes Legale ejere: Tomas Eilsø Holding ApS, Ralf Stokholm Holding ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-02-27 fjernes Legale ejere: Ralf Stokholm Holding ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-02-28 tilføjes Reelle ejere: Tomas Eilsø (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-24 tilføjes Legale ejere: Ralf Stokholm Holding ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-11-24 fjernes Legale ejere: Ralf Stokholm (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-09-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er som konsulentvirksomhed at udvikle og sælge software, instruere kunder i at bruge dette samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2014-10-21 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldermarken 62, 4000 Roskilde (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2012-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Linkøpingvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2012-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linkøpingvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2012-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 13, 8471 Sabro (offentliggjort 2008-08-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: Ralf Stokholm (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Direktion: Tomas Eilsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-22 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-19 tilføjes Direktion: Ralf Stokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-08-26)
Den 2008-08-25 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2008-07-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 13, 8471 Sabro (offentliggjort 2008-08-25)
Den 2008-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 223, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2008-07-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 223, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Tomas Eilsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: ARENALOGIC ApS (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ralf Stokholm (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Tomas Eilsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)