Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Bestyrelse: Jens Obel Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Binavne: CPH FASHION WEEK ApS, COPENHAGEN FASHION WEEKEND ApS (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Direktion: Cecilie Mortensdatter Thorsmark (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-20 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Hjemmeside: www.copenhagenfashionweek.com (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: cls@designsociety.dk (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Legale ejere: Copenhagen Fashion Week (fond) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Navne: COPENHAGEN FASHION WEEK ApS (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Stiftere: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANISH FASHION INSTITUTE (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2020-08-13 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Fashion Week (fond) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2020-08-13 fjernes Legale ejere: Design Society (fond) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Egelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Klausen (formand) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2019-01-01 fjernes Bestyrelse: Jacob Kampp Berliner (formand) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 2., 1473 København K (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Hjemmeside: www.copenhagenfashionweek.com (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-11-05 fjernes Hjemmeside: www.copnhagenfashionweek.com (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: cls@designsociety.dk (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: mht@designsociety.dk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Cecilie Mortensdatter Thorsmark (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 fjernes Direktion: Camilla Frank (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og direktøren i forening, af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Bestyrelse: Cecilie Ingdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Michael Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-22 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Ingdal (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-22 fjernes Reelle ejere: Cecilie Ingdal (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 2., 1473 København K (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Design Society (fond) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Global Fashion Agenda A/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Kampp Berliner (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-12-01 fjernes Reelle ejere: Jacob Kampp Berliner (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2017-10-04 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-21 tilføjes Hjemmeside: www.copnhagenfashionweek.com (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mht@designsociety.dk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-03-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-03-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Camilla Frank (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Eva Franck-Kruse (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Eskildsen, Thomas Klausen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-01-01 fjernes Reelle ejere: Niels Eskildsen, Thomas Klausen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Obel Jørgensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-12-01 fjernes Reelle ejere: Jens Obel Jørgensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 tilføjes Legale ejere: Global Fashion Agenda A/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2016-05-18 fjernes Legale ejere: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANISH FASHION INSTITUTE (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-03 tilføjes Bestyrelse: Nikolai Bo Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-12 fjernes Bestyrelse: Frederik Bjerregaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Kampp Berliner (formand) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Jacob Kampp Berliner (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-12 tilføjes Bestyrelse: Niels Eskildsen (formand) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-05-12 fjernes Bestyrelse: Anders Cleemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 27, 3., 1553 København V (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 27, 3., 1553 København V (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2013-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 4. th., 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Fjordbak (formand) (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2012-09-24 fjernes Bestyrelse: Karen Simonsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-23 fjernes Bestyrelse: Anne Mette Zachariassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 fjernes Bestyrelse: Claus Bendixen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Bestyrelse: Anne Mette Zachariassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Bestyrelse: Peter Rützou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Gielsgaard Hargreave (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Gielsgaard Hargreave (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå udvikling og gennemførelse af Copenhagen Fashion Week, som foregår i København en uge hver februar og august måned, i samarbejde med modebranchens øvrige aktører, samt anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2010-04-20 tilføjes Vedtægter: 2010-04-20 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 4. th., 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-20 tilføjes Binavne: CPH FASHION WEEK ApS, COPENHAGEN FASHION WEEKEND ApS (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Direktion: Eva Franck-Kruse (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2008-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-20 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Legale ejere: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANISH FASHION INSTITUTE (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2008-06-20 tilføjes Navne: COPENHAGEN FASHION WEEK ApS (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Stiftere: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANISH FASHION INSTITUTE (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-09)