Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Grymer Tholstrup | 28.02.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Kristian Linnet | 16.03.2010 | 28.02.2013 | direktør |
Maiken Gersby | 22.07.2009 | 16.03.2010 | direktør |
Michael Nymann Nilsson | 07.08.2008 | 22.07.2009 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.06.2008 | 07.08.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Christian Gabelgaard | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Grymer Tholstrup | 28.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Steffen Steffensen | 28.02.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Weidner | 28.02.2013 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Duncan Grierson | 28.02.2013 | 08.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kristian Linnet | 28.02.2013 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |