Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 9, 8300 Odder (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Direktion: Lasse Skov (direktør) (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-17 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: janne@familytrade.dk (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Legale ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Navne: T. N. ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Reelle ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Stiftere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JALA EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Firstbuyers ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2016-07-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FirmagaverOnline A/S. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2024-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-04-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-02 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt være holdingselskab og varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. Selskabet har derudover køb og salg af varer. (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2022-12-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2022-05-30 tilføjes Vedtægter: 2022-05-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2022-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 9, 8300 Odder (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2021-12-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2018-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: Kanul ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2015-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2015-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: janne@familytrade.dk (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2015-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: interpresent@interpresent.dk (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-09-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: interpresent@interpresent.dk (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2010-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2010-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksmindevej 81, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksmindevej 81, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Direktion: Lasse Skov (direktør) (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2008-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-17 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Legale ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Navne: T. N. ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Reelle ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2008-06-17 tilføjes Revisor: Kanul ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2008-06-17 tilføjes Stiftere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Janne Munk Jensen og Lasse Skov (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Vedtægter: 2008-06-17 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-24)