Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 4, kl., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-17 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Legale ejere: RJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Navne: RJA TYSKLAND ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Stiftere: RJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Richardt Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-12-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-12-28 fjernes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 4, kl., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2011-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fattiggårdsvej 4, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-04 tilføjes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fattiggårdsvej 4, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Direktion: Richardt Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2008-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel herunder med fast ejendom og værdipapirer m.m. samt finansieringsvirksomhed og beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-17 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Legale ejere: RJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Navne: RJA TYSKLAND ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Stiftere: RJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Vedtægter: 2008-06-17 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2008-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: RJA KIEL ApS. (offentliggjort 2016-02-22)