Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2015-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIELSEN TEXTIL A/S. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2024-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-04 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-07 tilføjes Legale ejere: Per Aeppel, AEPPEL INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2015-08-07 fjernes Legale ejere: Per Aeppel (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2015-08-07 tilføjes Reelle ejere: Per Aeppel (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-08-07 fjernes Reelle ejere: Per Aeppel (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2013-02-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2010-10-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2010-10-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 fjernes Revisor: RC PADBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nederbyvej 9, 6300 Gråsten (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2008-06-12 tilføjes Direktion: Keld Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2008-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Legale ejere: Keld Nielsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2008-06-12 tilføjes Navne: KROGH NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-13)
Den 2008-06-12 tilføjes Reelle ejere: Keld Nielsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2008-06-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2008-06-12 tilføjes Revisor: RC PADBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Stiftere: Keld Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Vedtægter: 2008-06-12 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2008-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-13)
Den 2008-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)