Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: HERLUF JØRGENSEN A/S. INSTALLATIONSFIRMA. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HERLUF JØRGENSEN A/S. INSTALLATIONSFIRMA. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumsgaden 41, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-09 tilføjes Direktion: Jan Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Legale ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2008-06-09 tilføjes Navne: JAN CHRISTENSEN HOLDING PADBORG ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-06-09 tilføjes Reelle ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-09 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Vedtægter: 2008-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-10)
Den 2008-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)