Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: cni@modebooker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 fjernes Navne: MB 2008 HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Stiftere: Christina Niemann Ahler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-03 fjernes Direktion: Christina Niemann Ahler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er bistå virksomheder med salg og marketing. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Navne: MB 2008 HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-25 fjernes Navne: MØDEBOOKER 2008 ApS (offentliggjort 2008-05-26)
Den 2010-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Vedtægter: 2010-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 66, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: cni@modebooker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 66, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Direktion: Christina Niemann Ahler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Navne: MØDEBOOKER 2008 ApS (offentliggjort 2008-05-26)
Den 2008-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Stiftere: Christina Niemann Ahler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)