Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 41, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 fjernes Direktion: Henrik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 fjernes Navne: H. M. H. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Revisor: Phønix & Testral (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Stiftere: SPAN BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 fjernes Direktion: Henning Paepke Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-02-05 tilføjes Direktion: Henrik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, entrepriseformidling, samt beslægtede virksomheder efter ledelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Navne: H. M. H. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-14 fjernes Navne: REERSØ 1 ApS (offentliggjort 2008-05-23)
Den 2008-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en samlet direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Vedtægter: 2008-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 41, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-23 tilføjes Direktion: Henning Paepke Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Navne: REERSØ 1 ApS (offentliggjort 2008-05-23)
Den 2008-05-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Revisor: Phønix & Testral (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Stiftere: SPAN BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)