Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse |
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Direktion: Lars Henrik Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-07 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Legale ejere: Pandora Int. ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 7. MAJ 2008 ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-11-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Stiftere: Kim Hamby Håkonsson (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Direktion: Anders Colding Friis (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-03-10 fjernes Direktion: Allan Leslie Leighton (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-11-04 fjernes Direktion: Henrik Holmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom samt at foretage investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-05-02 tilføjes Vedtægter: 2014-05-02 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2013-08-06 tilføjes Direktion: Allan Leslie Leighton (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-08-06 fjernes Direktion: Bjørn Gulden (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Direktion: Bjørn Gulden (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2010-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59-61, 2610 Rødovre (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59-61, 2610 Rødovre (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2009-11-04 tilføjes Legale ejere: Pandora Int. ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2009-11-03 tilføjes Direktion: Henrik Holmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Direktion: Klaus René Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Bestyrelse: Lars Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-11-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2009-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2009-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandhøjsvej 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Direktion: Klaus René Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Direktion: Kim Hamby Håkonsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 7. MAJ 2008 ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2009-01-29 fjernes Navne: STRANDHØJ INVEST ApS (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhøjsvej 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Direktion: Kim Hamby Håkonsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-07 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Navne: STRANDHØJ INVEST ApS (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Stiftere: Kim Hamby Håkonsson (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-22)