Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Oventoften 46, 8751 Gedved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-24 fjernes Direktion: Anne Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-24 fjernes Navne: OPHØRT I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Stiftere: FFH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at aktieinvesteringer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Navne: OPHØRT I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Navne: ANNE F AKTIEINVEST I ApS (offentliggjort 2008-04-30)
Den 2011-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Vedtægter: 2011-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oventoften 46, 8751 Gedved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 tilføjes Direktion: Anne Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Navne: ANNE F AKTIEINVEST I ApS (offentliggjort 2008-04-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Revisor: Michael Bagner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Stiftere: FFH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)