Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Reesens Vej 2, 6800 Varde (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-23 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: REKA GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Navne: FISKERVEJ 2 ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Kristensen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Stiftere: REKA DEVELOPMENT A/S, HOLDINGSELSKABET AF 21. APRIL 1997 ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 fjernes Direktion: Jesper Kristensen (direktion) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-10-17 tilføjes Vedtægter: 2017-10-17 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2017-10-04 tilføjes Legale ejere: REKA GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2017-10-04 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 21. APRIL 1997 ApS (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-03 fjernes Legale ejere: REKA GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-04 fjernes Direktion: Lars Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-21 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2015-09-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Lars Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Jan Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-11-20 tilføjes Legale ejere: REKA GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kristensen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reesens Vej 2, 6800 Varde (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Direktion: Jan Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2008-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve-, udvikle- og afhænde ejendomme og dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-23 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2008-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 21. APRIL 1997 ApS (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2008-04-23 tilføjes Navne: FISKERVEJ 2 ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Stiftere: REKA DEVELOPMENT A/S, HOLDINGSELSKABET AF 21. APRIL 1997 ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2008-04-23 tilføjes Vedtægter: 2008-04-23 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2008-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2008-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)