Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Orehøjvej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: s20933810@gmail.com (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Legale ejere: Archakov Alexey (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Navne: HBI ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Stiftere: Tommy Warming Johansen, Aleksander Akimov (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orehøjvej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Orehøjvej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Bestyrelse: Aleksander Akimov (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Archakov Alexey (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Archakov Alexey (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-11-01 fjernes Direktion: Aleksander Akimov (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: Archakov Alexey (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 fjernes Legale ejere: Aleksander Akimov (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-17 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-02-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2014-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: s20933810@gmail.com (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering, byggeri og vikarbureau. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2011-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2011-03-11 tilføjes Vedtægter: 2011-03-11 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2011-03-11 fjernes Revisor: CNJ Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-02-26 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orehøjvej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2010-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbjerggade 3, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-30 tilføjes Revisor: CNJ Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Direktion: Aleksander Akimov (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2009-09-30 fjernes Direktion: Tommy Warming Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Bestyrelse: Tommy Warming Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-05-05 tilføjes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-05-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2008-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjerggade 3, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tommy Warming Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Tommy Warming Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Aleksander Akimov (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: HBI ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Tommy Warming Johansen, Aleksander Akimov (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)