Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Wenzell Gram-Olesen | 19.09.2023 | direktør |
Toke Sundenæs Clausen | 19.09.2023 | direktør |
Stine Seneberg | 01.08.2022 | direktør |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 15.02.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Skak Bender | 15.02.2021 | 19.09.2023 | direktør |
Rune Højby Kock | 02.02.2021 | 19.09.2023 | direktør |
Bo Holse Rasmussen | 02.02.2021 | 01.08.2022 | direktør |
Mikkel Bülow-Lehnsby | 02.02.2021 | 15.02.2021 | direktør |
Rasmus Nørgaard | 02.02.2021 | 15.02.2021 | direktør |
Erik Bertil Rydström | 17.12.2013 | 02.02.2021 | direktør |
Thomas Esben Khan | 23.04.2013 | 17.12.2013 | adm. dir |
Anders Lind Knudsen | 11.02.2011 | 23.04.2013 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2008 | 09.04.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Visby Berthelsen | 14.09.2020 | 02.02.2021 | formand |
John Fredrik Jonsson | 21.06.2017 | 27.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Rikard Henriksson | 17.12.2013 | 02.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johan Anders Lundkvist | 17.12.2013 | 02.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Johan Bergman | 17.12.2013 | 21.06.2017 | formand |
Kjeld Pedersen | 23.04.2013 | 17.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jes Transbøl | 23.04.2013 | 17.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Preben Carl Mullit | 23.04.2013 | 17.12.2013 | formand |
Michael Ahm | 04.09.2012 | 23.04.2013 | formand |
John Løgager Weibull | 04.09.2012 | 23.04.2013 | næstformand |
Flemming Vollertzen | 26.03.2012 | 04.09.2012 | formand |
Dan Ingemann Petersen | 11.02.2011 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Vestermark | 11.02.2011 | 04.09.2012 | næstformand |
Lars Højrup Nielsen | 11.02.2011 | 26.03.2012 | formand |
Marcellino Maria Judas Thaddäu s Jakobus Antonius Graf von und zu Hoensbroech | 15.12.2010 | 11.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Serge Philippe M.A. Maton | 04.03.2010 | 15.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mirko Fischer | 12.01.2009 | 11.02.2011 | formand |
Robert Didier Francois Claude Balick | 17.11.2008 | 04.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Hindsfeldt | 17.11.2008 | 12.01.2009 | formand |
Anders Lind Knudsen | 09.04.2008 | 11.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Philip Marker | 09.04.2008 | 17.11.2008 | formand |
Morten Sennecker Schultz | 09.04.2008 | 29.10.2008 | bestyrelsesmedlem |