Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Tegningsregel | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 tilføjes Binavne: twoday kapacity A/S, Kapacity A/S, Data & AI A/S (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-06-01 tilføjes Navne: twoday Data & AI A/S (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-06-01 tilføjes Vedtægter: 2024-06-01 (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-05-31 fjernes Navne: twoday kapacity A/S (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Espen Backe Jansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Bestyrelse: Katrine Sundgaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-04 fjernes Bestyrelse: Michael Assam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-10-25 tilføjes Navne: twoday kapacity A/S (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2022-10-24 tilføjes Navne: twoday Kapacity A/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-10-24 fjernes Navne: twoday Kapacity A/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-10-23 fjernes Navne: KAPACITY A/S (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-25 tilføjes Vedtægter: 2022-10-25 (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2022-10-24 tilføjes Vedtægter: 2022-10-24 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Twoday Holding Denmark ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-15 tilføjes Bestyrelse: Espen Backe Jansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-14 tilføjes Bestyrelse: Michael Assam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-01-14 fjernes Bestyrelse: Allan Hamilton (suppleant) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-13 fjernes Bestyrelse: Michael Assam (suppleant) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 86, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-01-25 tilføjes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-01-24 fjernes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-27 tilføjes Hjemmeside: https://www.kapacity.dk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kapacity.dk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: plc@kapacity.dk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: JEEP DALE HOLDING ApS, ANNCHR HOLDING ApS, KOLCAK-ANDERSEN HOLDING ApS, MARTIN TANG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-02-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-02-27 fjernes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (formand) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (formand) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2018-06-18 fjernes Bestyrelse: Torben Ryttersgaard (formand) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-17 fjernes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boje Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-04-25 fjernes Bestyrelse: Flemming Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-24 fjernes Bestyrelse: Jeppe Wolfrom Dahl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-25 tilføjes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-04-25 fjernes Legale ejere: FLBE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-25 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 86, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2016-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: plc@kapacity.dk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2014-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: philip.lykke@kapacity.dk (offentliggjort 2014-04-22)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-17 tilføjes Bestyrelse: Martin Peder Tang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2011-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 6, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 6, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2010-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et flertal i bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2010-03-09 tilføjes Vedtægter: 2010-03-09 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Legale ejere: MARTIN TANG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-11 tilføjes Bestyrelse: Gökhan Kolçak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-11 fjernes Bestyrelse: Jesper Niemann Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-02 tilføjes Legale ejere: KOLCAK-ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2008-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: philip.lykke@kapacity.dk (offentliggjort 2014-04-22)
Den 2008-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Niemann Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Philip Lykke Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: FLBE HOLDING ApS, JEEP DALE HOLDING ApS, ANNCHR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: KAPACITY A/S (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Jesper Niemann Andersen, JEEP DALE HOLDING ApS, FLBE HOLDING ApS, ANNCHR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)