Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kjærgaard | 25.03.2008 | 26.02.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Berg Kjærgaard | 24.06.2016 | 26.02.2020 | formand |
Søren Kjærgaard | 11.05.2015 | 26.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kjærgaard | 25.03.2008 | 26.02.2020 | bestyrelse |
Per Vincens Nielsen | 25.03.2008 | 24.06.2016 | formand |
Henrik Edgar Hansen | 25.03.2008 | 11.05.2015 | bestyrelse |