Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-05-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.g.karlsen@gmail.com (offentliggjort 2011-01-24)
Den 2008-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mylius Erichsens Vej 38, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 tilføjes Direktion: Michael Guldbæk Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og udlejning heraf samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2008-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Legale ejere: Michael Guldbæk Karlsen (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2008-02-29 tilføjes Navne: CONDOWS ApS (offentliggjort 2008-04-03)
Den 2008-02-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Guldbæk Karlsen (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2008-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Stiftere: Michael Guldbæk Karlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Vedtægter: 2008-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-03)
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)