Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martiena Louisa Pietersen | 31.10.2016 | 22.07.2019 | direktør |
Marianna Murphy | 22.08.2016 | 31.10.2016 | direktør |
Camilla Christiansen | 23.10.2015 | 25.08.2016 | direktør |
Camilla Christiansen | 16.09.2013 | 22.10.2015 | direktion |
Arunas Masenas | 23.07.2008 | 16.09.2013 | direktion |
Torben Ellert | 07.01.2008 | 23.07.2008 | direktion |